- Juan Carlos Brusco, desde 1951 hasta el 4 de junio de 1953.
- Felipe Gallardo, desde el 4 de junio de 1953 hasta 16 de septiembre de 1955.
- Rafael Claudio Ortega, desde el 22 de septiembre de 1955 hasta el 25 de septiembre de 1955.
- Oscar Rodrigo Uncal, desde el 25 de septiembre de 1955 hasta el 1 de octubre de 1955.
- Ángel Peluffo, desde el 3 de octubre de 1955 hasta el 8 de octubre de 1955.
- Miguel Ángel Mascaro, desde el 9 de octubre de 1955 hasta el 28 de diciembre de 1955.
- Pedro Avalia, desde el 4 de enero de 1956 al 1 de mayo de 1958.
- Anselmo Zoilo Duca, desde el 1 de mayo de 1958 hasta el 19 de marzo de 1962.
- Manrique Miguel Mom, desde el 19 hasta el 21 de marzo de 1962.
- Marcelino Castelán, desde el 30 de junio de 1962 hasta el 5 de octubre de 1963.
- Osvaldo Núñez, desde el 6 de junio de 1963 hasta 12 de octubre de 1963.
- Deolindo Felipe Bittel, desde el 12 de octubre de 1963 hasta 29 de junio de 1966.
- Ricardo Pacífico del Corazón de Pompeya Miró, desde el 29 de junio de 1966 hasta el 4 de agosto de 1966.
- Rafael Torrado, desde el 4 de agosto de 1966 hasta 23 de enero de 1967.
- Miguel Ángel Basail, desde el 23 de enero de 1967 hasta 21 de mayo de 1971.
- Roberto Oscar Mazza, con carácter de interventor del 24 de mayo de 1971 hasta 25 de mayo de 1973.
- Deolindo Felipe Bittel, del 25 de mayo de 1973 hasta 24 de marzo de 1976.
- Oscar José Zuconni, interventor (golpe de estado de 1976), desde 24 de marzo de 1976 hasta 23 de abril de 1976.
- Antonio Facundo Serrano, del 23 de abril de 1976 hasta 31 de marzo de 1981.
- José David Ruiz Palacios, desde 31 de marzo de 1981 hasta 11 de diciembre de 1983.
- Florencio Tenev, desde 11 de diciembre de 1983 hasta 10 de diciembre de 1987.
- Danilo Luis Baroni, desde 10 de diciembre de 1987 hasta 11 de diciembre de 1991.
- Rolando Tauguinas, desde 11 de diciembre de 1991 hasta 10 de diciembre de 1995.
- Ángel Rozas, desde 10 de diciembre de 1995 hasta 10 de diciembre de 1999.
- Ángel Rozas, desde 10 de diciembre de 1999 hasta 10 de diciembre de 2003.
- Roy Nickish, desde 10 de diciembre de 2003 hasta 10 de diciembre de 2007.
- Jorge Milton Capitanich, desde el 10 de diciembre de 2007 a la actualidad.
Cartas Abiertas a la Comunidad Educativa
02 agosto 2011
PROVINCIALIZACIÓN DEL CHACO: GOBERNADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario